Reports for Beat Gfeller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Gfeller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005821209, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Mittelland Milch, in Suhr, CHE-136.781.619, Verein (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005755042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsbrunner, Thomas, von Sumiswald, in Affoltern im Emmental, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Beat, von Lützelflüh, in Trachselwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, André, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Paul Jakob, von Fulenbach, in Fulenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Ruedi, von Kernenried, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Andreas, von Lützelflüh, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Remo, von Seeberg, in Seeberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1004587821, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Mittelland Milch, in Suhr, CHE-136.781.619, Obertelweg 2, 5034 Suhr, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2018.
Zweck:
Interessen-Vertretung und -Förderung ihrer Mitglieder in milchwirtschaftlichen Anliegen, im spezillen in der Milchvermarktung und in agrarpolitischen Belangen.
Mittel:
Mitgliederbeiträgen, allfällige Eintrittsgebühren.
Eingetragene Personen:
Hitz, Andreas, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Hans Peter, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsbrunner, Thomas, von Sumiswald, in Affoltern im Emmental, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Werner, von Landiswil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dummermuth, Jürg, von Unterlangenegg, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Beat, von Lützelflüh, in Trachselwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Alois, von Boswil, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ithen, Josef, von Unterägeri, in Geltwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, André, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Patrick, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Paul, von Fulenbach, in Fulenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Hans Ulrich, von Wileroltigen, in Diessbach bei Büren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffeler, Erich, von Huttwil, in Gontenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hilfiker, Jörg, von Kölliken, in Ammerswil, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genoni, Marco, von Airolo, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Markus, von Känerkinden, in Villigen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1666635, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Thal-Heimisbach, in Trachselwald, CHE-102.449.191, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 5, Publ. 5497118).
Statutenänderung:
20.06.2014.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Thal-Heimisbach in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Beat Gfeller, Hinter-Lichtguet 197, 3453 Heimisbach. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Hans Peter, von Affoltern im Emmental, in Trachselwald, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heiniger, Hans-Peter, in Trachselwald (Heimisbach), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Bärtschi, Samuel, von Sumiswald, in Sumiswald, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Held, Christoph, von Rüegsau, in Sumiswald, Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Gfeller, Beat, von Lützelflüh, in Trachselwald, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].