Reports for Dr. Anke Daniela Ness
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Anke Daniela Ness
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005870265, Commercial Registry Office Zurich, (20)
fineance AG, in Zürich, CHE-379.659.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520385).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ness, Dr. Anke Daniela, von Zürich, in Meilen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gerding, Dr. Anke Daniela, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Molnar, Patrick Dominique, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005588229, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
CardioBase AG, in Stans, CHE-428.825.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerding, Dr. Anke Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piller, Fredy Peter Alexander, von St. Gallen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieper, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005405543, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Recycling Services AG, in Dübendorf, CHE-159.941.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081757).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Kemptpark 5, 8310 Kemptthal. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2021 die mit Beschluss vom 17.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerding, Anke Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauchle, Patrik, von Gossau (SG), in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.