Reports for Marc Gerber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marc Gerber
Newest SOGC notifications: Marc Gerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006098579, Commercial Registry Office Berne, (36)
Botex AG, in Bern, CHE-105.845.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004704860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garnhartner, Reto, von Sainte-Croix, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Marc, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rüfenacht, Dario, von Vechigen, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006098605, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'172 vom 26.06.2024 Pensions- und Unterstützungskasse der Merz und Benteli AG und MB Microtec AG, in Köniz, CHE-109.660.427, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071156).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Marc, von Schangnau, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006071156, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensions- und Unterstützungskasse der Merz und Benteli AG und MB Microtec AG, in Köniz, CHE-109.660.427, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Roland, von Rubigen, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolzli, Erik, von Hasle bei Burgdorf, in Meikirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüler Leimgruber, Sue Ghita, von Landiswil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Simone, Gabriele, von Fraubrunnen, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Marc, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosat, Philippe Bernard, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.