Reports for Dominique Marc Gentinetta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dominique Marc Gentinetta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005191458, Commercial Registry Office Valais, (600)
coming home GmbH, in Naters, CHE-178.079.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955838).
Statutenänderung:
19.05.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corminboeuf, Alain, von Ménières, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentinetta, Dominique Marc, von Gampel-Bratsch, in Naters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Halili, Benjamin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: HR02-1005051121, Commercial Registry Office Valais, (600)
cryptech swiss AG, in Naters, CHE-213.071.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4103763).
Firma neu:
cryptech swiss AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentinetta, Dominique Marc, von Gampel-Bratsch, in Naters, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Kuonen, Ricardo, von Guttet-Feschel, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Zuber, Sylvan Patric, von Brig-Glis, in Blatten b. Naters (Naters), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien].
Publication number: HR01-1004955838, Commercial Registry Office Valais, (600)
coming home GmbH, in Naters, CHE-178.079.761, Furkastrasse 142, 3904 Naters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Handel, Vermittlung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Lizenzen erwerben, belasten, verwalten und verkaufen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gentinetta, Dominique Marc, von Gampel-Bratsch, in Naters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Corminboeuf, Alain, von Ménières, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Halili, Benjamin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.