Reports for Lukas Geistlich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Geistlich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006089906, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektro-Installationen Christoffel AG für elektrotechnische Anlagen, in Uitikon, CHE-101.384.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geistlich, Lukas, von Schlieren, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rigert, Cédric, von Zürich, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005793133, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektro-Installationen Christoffel AG für elektrotechnische Anlagen, in Uitikon, CHE-101.384.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Philipp, von Altstätten, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geistlich, Lukas, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005088459, Commercial Registry Office Graubünden
Stiftung "Pro Familia", in Chur, CHE-278.518.198, c/o Dr. Robert Vieli, Loëstrasse 11, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.11.1940. 21.12.2020.
Zweck:
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausbildung, Ausstattung und Unterstützung von Nachkommen der ursprünglichen Stifterin Frau Olga Vieli, geb. Roberti, geb. 1896, von Rhäzüns, verwendet. Es können bedürftige Einzelpersonen und Familien unterstützt werden. Auch sind Zuwendungen im Inland an gemeinnützige Hilfsorganisationen und soziale Institutionen, vor allem Behindertenorganisationen, und Schweizer Hilfswerke, die im Ausland tätig sind, möglich. Ebenso können in beschränktem Masse auch kulturelle Anliegen unterstützt werden.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden.
Eingetragene Personen:
Vieli, Robert, von Rhäzüns, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vieli-Hobi, Mechtild, von Rhäzüns, in Chur, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Geistlich, Lukas, von Schlieren, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vieli-Nann, Eleonora, von Rhäzüns, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vieli Geistlich, Christina, von Rhäzüns, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG (CHE-110.248.996), in Chur, Revisionsstelle.