Reports for Jeannine Gantenbein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jeannine Gantenbein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005552379, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gantenbein + Partner AG, in St. Gallen, CHE-265.473.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005093386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Jeannine, von St. Gallen, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Rolf, von St. Gallen, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bär , Thomas, von Menziken, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Diem, Martin, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Steiger, Adolf, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2341329, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LIMMOS AG, in Berneck, CHE-196.794.181, Rötibergstrasse 8, 9442 Berneck, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2015.
Zweck:
Realisation von Neu- und Umbauten im Hochbau sowie Erwerben, Halten und Veräussern von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Jeannine und Rolf Gantenbein das Grundstück Nr. 259, in Berneck, zum Preis von höchstens CHF 490'000.00 sowie von Gantenbein+Partner AG, in St.Gallen, das Grundstück Nr. 1265, in Balgach, zum Preis von höchstens CHF 320'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte ihr schriftlich bekanntgegebene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gantenbein, Rolf, von St. Gallen, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gantenbein, Jeannine, von St. Gallen, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6062366, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gantenbein + Partner AG, in St. Gallen, CH-320.3.068.854-1, Rosenbergstrasse 32, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2011.
Zweck:
Realisation von Neu- und Umbauten im Hochbau sowie Erwerben, Halten und Veräussern von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte ihr schriftlich bekanntgegebene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gantenbein, Rolf, von St. Gallen, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gantenbein, Jeannine, von St. Gallen, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.