Reports for Jean-Jacques Gaillard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jean-Jacques Gaillard
Newest SOGC notifications: Jean-Jacques Gaillard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2529061, Commercial Registry Office Berne, (36)
Villars Elektro Sàrl, à Evilard, CHE-111.752.576, société à responsabilité limitée (No. FOSC 54 du 18.03.2010, Publ. 5546828).
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Jean-Jacques, de Ardon, à Evilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00];
Villars, Fritz, de Evilard, à Evilard, avec signature individuelle, [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 5546828, Commercial Registry Office Berne, (36)
Villars Elektro Sàrl, à Evilard, CH-073.4.015.919-3, société à responsabilité limitée (No. FOSC 3 du 05.01.2005, p. 3, Publ. 2627228).
Modification des statuts:
12.02.2010.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques, et toutes autres activités en connexité. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration de l'organe de gestion du 12.02.2010, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Jean-Jacques, de Ardon, à Evilard, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 11'000.00];
Villars, Fritz, de Evilard, à Evilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment:avec une part sociale de CHF 9'000.00].
Publication number: 2627228, Commercial Registry Office Berne, (36)
Villars Elektro Sàrl, à Evilard, CH-073.4.015.919-3, exploitation d'une entreprise d'installations électriques etc., société à responsabilité limitée (FOSC no 138 du 20.07.2004, p. 4, publ. 2369092).
Modification des statuts:
13.12.2004.
Personne et signature radiée:
Marin, Daniel, ressortissant italien, à Evilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 9'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Gaillard, Jean-Jacques, de Ardon, à Evilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 11'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 9'000.--];
Villars, Fritz, de Evilard, à Evilard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 9'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 2'000.--].