Reports for Leonhard Josef Füglistaller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leonhard Josef Füglistaller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004965268, Commercial Registry Office Aargau, (400)
EGB EpiGeneticBalance AG, in Möhlin, CHE-112.310.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004959052).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Leonhard, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Dr. Markus, von Zürich und Grabs, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004824174, Commercial Registry Office Aargau, (400)
EGB EpiGeneticBalance AG, in Möhlin, CHE-112.310.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681281).
Statutenänderung:
23.08.2019.
Aktien neu:
34'502 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 168'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 17'672 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrer, Christoph, von Möhlin, in Maisprach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Leonhard, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004794733, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UKRcham, Schweizerische-Ukrainische Wirtschaftskammer, in Kilchberg (ZH), CHE-113.032.665, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2006, S.19, Publ. 3483576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Leonhard, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.