Reports for Petra Lucie Fuchs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Petra Lucie Fuchs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005884157, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Mergeconsult AG, in Stansstad, CHE-106.507.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Elsbeth, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Peter, von Meilen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Petra, von Meilen, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuchs, Sandra, von Meilen, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005645046, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FUCHS DIESEL COMPONENTS PRODUCTION AG, in Henggart, CHE-112.524.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632643).
Statutenänderung:
13.12.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FUCHS DIESEL COMPONENTS PRODUCTION Ltd.).
Zweck neu:
Auftragsfertigung von Komponenten für den Dieselmotorenbau und verwandte Gebiete. FDCP kann selbst Unternehmen verwandter Art gründen oder sich an solchen beteiligen, sie finanzieren und fördern. FDCP kann alles unternehmen, was der Gesellschaftszweck nach sich zieht oder der Verwaltung ihres eigenen Vermögens dient.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Petra, von Meilen, in Spiez, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adlikon];
Kreikenbaum, Simon, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004640639, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Peter Fuchs Technology Group AG, in Stansstad, CHE-106.084.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Petra Lucie, von Oberlangenegg, in Spiez, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adlikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].