Reports for Markus Frutig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Frutig
Newest SOGC notifications: Markus Frutig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006029969, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für Betagte Hilterfingen-Hünibach, in Hilterfingen, CHE-103.416.142, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heri, Thomas, von Zürich, in Heiligenschwendi, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutig, Markus, von Meikirch, in Heiligenschwendi, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1005959481, Commercial Registry Office Berne, (36)
Green Energy Solution GmbH, in Dotzigen, CHE-160.745.096, Lindenweg 15, 3293 Dotzigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energie und Energieeffizienz, insbesondere Handel mit Komponenten und Entwicklung in den erwähnten Bereichen. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Projektierung und Erstellung von Energieerzeugungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wälti, Heinz, von Grenchen, in Dotzigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kappeler, Markus, von Bülach, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frutig, Markus, von Meikirch, in Heiligenschwendi, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiner, Marc Niklaus, von Ringgenberg (BE), in Reichenbach im Kandertal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Su, Qingxiang, von Zürich, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005314303, Commercial Registry Office Berne, (36)
VIACASA IMMOBILIEN AG, in Thun, CHE-388.368.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Ueli Stephan, von Lauterbrunnen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutig, Markus, von Meikirch, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].