Reports for Vincenzo Frongillo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincenzo Frongillo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3543758, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Consar Sagl, in Bellinzona, CH-500.4.005.155-1, l'acquisizione, la vendita, la locazione e la gestione di esercizi pubblici, segnatamente bar, ristoranti, locali notturni, mense ecc, Società a garanzia limitata (FUSC no. 115 del 16.6.2006, pagina 13, publ. 3419578).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Toscano, Salvatore, cittadino italiano, in Roveredo GR, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 20'000.--.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Frongillo, Vincenzo, da Arbedo-Castione, in Bellinzona, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 20'000.--.
Commercial Registry Office Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione nel giornale no. 2320 del 16.4.2002, pubblicato nel FUSC no. 76 del 22.4.2002 p. 12. Lattoneria Area SA, in Torricella-Taverne, lavori di lattoneria, Società anonima (FUSC no. 76 del 22.4.2002, pagina 12, publ. 437594).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Frongillo, Vincenzo, da Arbedo-Castione, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale [non: in Lugano].
Commercial Registry Office Ticino, (501)
Lattoneria Area SA, finora in Lugano, lavori di lattoneria, Società anonima (FUSC no. 26 del 8.2.1999, pagina 883).
Statuti modificati:
5.4.2002, 12.4.2002.
Nuova sede:
Torricella-Taverne.
Nuovo recapito:
Via Val Barberina, 6807 Taverne.
Nuovo scopo:
La progettazione e l'esecuzione di lavori di lattoneria, copritetto, carpenteria, isolazioni e lavori diversi in campo edile, l'esecuzione di lavori di impianti sanitari, riscaldamento, ecc., nonché la rappresentanza di prodotti per l'edilizia e sanitari. Potrà inoltre esplicare ogni altra attività necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale e partecipare ad altre società.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante lettera raccomandata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Viglezio Sagl, in Lamone, ufficio di revisione;
Olivieri Catenazzi, Carla, da Melide, in Pregassona, amministratrice unica, con firma individuale;
Londino, Pietro, cittadino italiano, in Taverne (Torricella-Taverne), con procura collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Frongillo, Vincenzo, da Arbedo-Castione, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale;
Casanova, Fabrizio, da Bioggio, in Carona, ufficio di revisione.