Reports for Roland Werner Fritschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Roland Werner Fritschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6958168, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kohler Natur- und EnergieGarten GmbH, in Hittnau, CH-020.4.024.513-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6807764).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Firma neu:
McFlight GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Freiestrasse 25, 8610 Uster.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben.].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Touristikunternehmens, insbesondere im Bereich des Vertriebs von Flug-, Ferien-, Geschäfts- und Spezialreisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Roland, von Zürich, in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 6807764, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kohler Natur- und EnergieGarten GmbH, in Hittnau, CH-020.4.024.513-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 27, Publ. 5216688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Stefan, von Uster und Unterbözberg, in Hittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Roland, von Zürich, in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publication number: 5375962, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gavin Property SA, in Zug, CH-170.3.027.353-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 23, Publ. 4848518).
Statutenänderung:
16.09.2009.
Domizil neu:
c/o Anwaltskanzlei Iten, Neugasse 4, 6301 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung im Im- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan, durch eingeschriebenen Brief oder telegrafisch an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lif Burren, Katarina, schwedische Staatsangehörige, in Allschwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Margareta, von Linthal, in Kappel SO, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamenzin, Sonja, von Herbetswil, in Matzendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiodi, Sara, von Hornussen, in Gipf-Oberfrick, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Roland, von Zürich, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.