Reports for Lutz Freiwald
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lutz Freiwald
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005435833, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BESTMINDS GmbH, in Wettingen, CHE-388.673.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, S.0, Publ. 1171833).
Statutenänderung:
25.02.2022.
Sitz neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg.
Domizil neu:
c/o Lutz Freiwald, Rebbergstrasse 28, 8964 Rudolfstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiwald, Lutz, von Baden, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen].
Publication number: HR02-1005435832, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lumedcon GmbH, in Wettingen, CHE-402.554.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, S.0, Publ. 7110440).
Statutenänderung:
25.02.2022.
Sitz neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg.
Domizil neu:
Rebbergstrasse 28, 8964 Rudolfstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiwald, Lutz, von Baden, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen].
Publication number: 1171833, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BESTMINDS GmbH, bisher in Zürich, CHE-388.673.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2012, Publ. 6894148).
Gründungsstatuten:
28.03.2011.
Statutenänderung:
03.10.2013.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
c/o Lutz Freiwald, Schartenstrasse 80, 5430 Wettingen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Llaury, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BESTMINDS GmbH, in Freiburg im Breisgau (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Freiwald, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.