Reports for Christopher Alfred Freiherr von Oppenheim
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christopher Alfred Freiherr von Oppenheim
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2295151, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1327001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Oppenheim, Christopher Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditco AG (CHE-103.231.588), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Auditco AG (CH-170.3.005.203-7)].
Publication number: 1327001, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 24, Publ. 5754002).
Statutenänderung:
06.11.2013, 27.01.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 2'666'700.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'666'700.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Aktien neu:
26'667 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.11.2013 werden 30'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt bzw. den Reserven zugewiesen;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.01.2014 festgestellt. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Freiherr von Oppenheim, Christopher Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5781964, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oppenheim Investment Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.520-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2010, S. 21, Publ. 5600236).
Firma neu:
Oppenheim Investment Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Oppenheim Investment Holding SA en liquidation) (Oppenheim Investment Holding Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Oppenheim, Christopher Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roesle, Dr. Max C., von Sulz AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Heinrich gen. Heini, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Tschäni, Rudolf, von Dittingen, in Baar, Liquidator, mit Einzelunterschrift.