Reports for Aude Pascale Kathleen Fournier Rossier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Aude Pascale Kathleen Fournier Rossier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005326393, Commercial Registry Office Valais, (626)
mrpSynergies Sàrl, à Sion, CHE-216.569.560, société à responsabilité limitée (No. FOSC 162 du 24.08.2015, p.0, Publ. 2335033).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fournier Rossier, Aude Pascale Kathleen, de Evolène, à Grône, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rey, Lionel Patrick, de Ayent, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Jeanbourquin, Annick Valérie, de Les Bois, à Sion, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 4196581, Commercial Registry Office Valais, (626)
Solalpes Energie SA, à Chalais, CHE-114.080.767, société anonyme (No. FOSC 66 du 04.04.2017, Publ. 3444657).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beaud, Marc, de Haut-Intyamon, à Haut-Intyamon, administrateur, avec signature collective à deux;
Beaud, Michel Bernard, de Haut-Intyamon, à Le Pâquier (FR), administrateur, avec signature collective à deux;
Baud, René Pierre Louis, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier Rossier, Aude Pascale Kathleen, de Evolène, à Grône, administratrice, avec signature collective à deux;
Rossier, Francis, de Grône, à Grône, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, administrateur, avec signature collective à deux].
Publication number: 2335033, Commercial Registry Office Valais, (626)
mrpSynergies Sàrl, à Sion, CHE-216.569.560, Promenade de la Borgne 5, 1967 Bramois, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.08.2015.
But:
Vendre des services de représentation et de prestations de management opérationnel aux entreprises;
des conseils et services informatiques;
des prestations multimédia (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bagnoud, Didier Michel, de Icogne, à Vétroz, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Jeanbourquin, Annick Valérie, de Les Bois, à Sion, associée, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rey, Lionel Patrick, de Ayent, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fournier Rossier, Aude Pascale Kathleen, de Evolène, à Grône, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Jeanbourquin, Michel René, de Les Bois, à Sion, gérant, avec signature individuelle. Selon déclaration du 13.08.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.