Reports for Trevor Ford
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Trevor Ford
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Scala Business Solutions (Switzerland) AG, Zweigniederlassung Zürich, in Z ü r i c h, Handel mit Software, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.1998, S. 771).
mit Hauptsitz in:
Risch.
Domizil neu:
Baslerstrasse 52, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ford, Trevor, britischer Staatsangehöriger, in Gland, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visinand, Luc François, von Genf, in Nyon, Direktor , mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Scala Solutions AG, in Zürich, Handel mit Software und Hardware-Produkten aller Art sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.1996, S. 31).
mit Hauptsitz in:
Risch.
Firma neu:
Scala Business Solutions (Switzerland) AG, Zweigniederlassung Zürich.
Domizil neu:
Talacker 9, 8001 Zürich.
Firma Hauptsitz neu:
Scala Business Solutions (Switzerland) AG.
Statuten Hauptsitz neu:
Statuten geändert am: 20.01.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Christoph, von Wald ZH, in Hünenberg, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Smith, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ford, Trevor, britischer Staatsangehöriger, in Gland, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Scala Solutions AG, in Zürich, Stampfenbachstrasse 61, 8006 Zürich, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Scala Solutions AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Risch.
Eingetragen im HRG am HS:
13.04.1995 [letzte Publikation: SHAB Nr. 131 vom 10.07.1995, S. 3863].
Zweck:
Handel mit Software und Hardware-Produkten aller Art sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.
Eingetragene Personen:
Weber, Rolf, von Jona, in Bougy-Villars, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Oberholzer, Christoph, von Wald ZH, in Hünenberg, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Ford, Trevor, britischer Staatsangehöriger, in Gland, mit Einzelunterschrift;
Smith, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, mit Einzelunterschrift.