Reports for Oliver Flühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Flühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005470738, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
4B AG, in Hochdorf, CHE-105.973.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Otto, von Hochdorf, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühler, Oliver, von Oberdorf NW, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gräbner, Bodo, von Buchrain, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menti, Urs Peter, von Freienbach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, Roger, von Küttigen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Härri, Kurt, von Birrwil, in Birrwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Thomas, von Bütschwil-Ganterschwil, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005464496, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Awindo AG, in Emmen, CHE-103.544.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flühler, Oliver, von Oberdorf NW, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Thomas, von Bütschwil-Ganterschwil, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2726283, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Robert Flühler General-Unternehmung AG, in Freienbach, CHE-103.462.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1262121).
Statutenänderung:
08.03.2016.
Firma neu:
C.O.R.E. Planung & Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Planung und Architektur sowie die Tätigkeit als Generalunternehmerin. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Überbauung, die Renovation, der Umbau, die Verwaltung sowie der Verkauf von und der Handel mit Immobilien aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, E-Mail oder Fax. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flühler, Robert, von Oberdorf NW, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Flühler, Oliver, von Oberdorf NW, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].