Reports for Hans Peter Flückiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Peter Flückiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3018515, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Wohnheim KONTIKI, in Subingen, CHE-110.392.222, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Konrad, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reist, Markus, von Sumiswald, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, André, von Trimbach, in Zuchwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Freiburghaus, Maja, von Solothurn, in Oekingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meister, Marianne, von Buchegg, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Walter, von Nottwil, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Jacqueline, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6593140, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
INVA Mobil, in Solothurn, CH-260.6.000.017-4, Verein (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 10, Publ. 5852634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Rudolf, von Jegenstorf, in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3735876, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Wohnheim für Behinderte, bisher in Solothurn, CH-260.7.000.013-8, Erstellung und Betrieb von Wohnheimen usw., Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 13, Publ. 3149036).
Urkundenänderung:
7.11.2006.
Name neu:
Wohnheim KONTIKI.
Sitz neu:
Zuchwil.
Domizil neu:
Drosselweg 42, 4528 Zuchwil.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 7 bis 11 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Verena, von Rapperswil BE, in Luterbach, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser De Silvestri, Yvonne, von Laupersdorf, in Bolken, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Konrad, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grolimund, André, von Trimbach, in Zuchwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, André, von Köniz, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.