Reports for John Christian Fisher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: John Christian Fisher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005829003, Commercial Registry Office Graubünden
innovis Technologies GmbH, in Chur, CHE-268.847.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809424).
Statutenänderung:
23.08.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.08.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 102'978.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'155.80 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
innovis technologies AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 07.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
in technologies group AG (CHE-182.936.351), in Chur, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisher, John Christian, von Hubersdorf, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lang, Martin, von Zizers, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Peter, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005809424, Commercial Registry Office Graubünden
innovis Technologies GmbH, in Chur, CHE-268.847.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047991).
Domizil neu:
Comercialstrasse 36, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisher-Prader, Carmen, von Tamins, in Chur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
in technologies group AG (CHE-182.936.351), in Chur, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fisher, John Christian, von Hubersdorf, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lang, Martin, von Zizers, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Peter, von Villmergen, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005806479, Commercial Registry Office Graubünden
in technologies group AG, in Chur, CHE-182.936.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354679).
Statutenänderung:
03.07.2023.
Domizil neu:
Comercialstrasse 36, 7000 Chur.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Mäder, Peter, von Villmergen, in Villmergen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisher, John Christian, von Hubersdorf, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Martin, von Zizers, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rageth, Gian Andri, von Malans, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.