Reports for Thomas Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005596493, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Brunner Medien AG, in Kriens, CHE-203.508.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Thomas, von Sigriswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fallegger, Alfred, genannt Freddy, von Hasle (LU), in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004551966, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Brunner Medien AG, in Kriens, CHE-203.508.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Martin Pirmin, von Menzingen, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Sigriswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sarnen];
Zinner, René, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern].
Publication number: 4277933, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Brunner Medien AG, in Kriens, CHE-101.568.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913349).
Statutenänderung:
25.05.2018.
Firma neu:
Brunner Medien Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen von Unternehmen sowie Finanzierung von solchen Unternehmen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum und Immaterialgüterrechten.
Aktien neu:
6'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 670 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Thomas, von Sigriswil, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegglin, Martin, von Menzingen, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kirschbaum, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Roland, von Schüpfheim, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].