Reports for Rudolf Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2425079, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Senioren Muttenz, in Muttenz, CHE-114.811.287, Verein (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6477594).
Statutenänderung:
31.01.2013.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Klara, von Stalden VS, in Muttenz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Rudolf, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Marianne, von Muttenz, in Muttenz, Vizepräsidentin des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Karl, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4973206, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Senioren Muttenz, in Muttenz, CH-280.6.012.682-2, c/o Charles Keller, Aphfalterstrasse 2, 4132 Muttenz.
Postadresse:
Senioren Muttenz, Postfach 505, 4132 Muttenz 1, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2005, 31.01.2009.
Zweck:
Gemeinnütziger Verein zur Pflege der gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen vorwiegend älterer Menschen sowie Unterstützung bei der Interessenvertretung gegenüber behördlichen Institutionen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und Mitglied des Kantonalverbandes der Altersvereine Baselland.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Liegenschaftserträge, freiwillige Zuwendungen sowie weitere Einkünfte.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern sowie Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Keller, Charles, von Muttenz, in Muttenz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Klara, von Stalden VS, in Muttenz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stebler, Doris, von Nunningen, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunteschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schätti, Linda, von Schlieren, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fischer, Rudolf, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Hermann, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.