Reports for Alexander Richard Christian Feuz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Richard Christian Feuz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005659837, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cateflow AG, in Belp, CHE-303.329.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bridel, Maurice Salvador, von Biel/Bienne, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Klaus Daniel, von Huttwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz, Alexander Richard Christian, von Beatenberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Willy, von Trub, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Stefan, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7107324, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hochstettlen AG in Liquidation, in Bern, CH-035.3.005.389-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 07.11.2003, S. 3, Publ. 1249596). Die am 03.11.2003 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des zuständigen Einzelrichters vom 20.02.2013 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und besteht entsprechend den früheren Eintragungen weiter.
Liquidationsadresse:
c/o Alexander Feuz, Schillingstrasse 12, 3005 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Alexander, von Beatenberg, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Feuz, Richard, von Beatenberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Liquidator mit Einzelunterschrift].