Reports for Stefan Feuerstein
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Feuerstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004955479, Commercial Registry Office Zug, (170)
Asiamerica AG, in Zug, CHE-253.088.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778001).
Statutenänderung:
30.07.2020.
Firma neu:
Chaperone Merchant AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Chaperone Merchant SA) (Chaperone Merchant Ltd.). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuerstein, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morandi, Claudio, von Rossa, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aadorf];
Jaehnert, Billy, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7129956, Commercial Registry Office Zug, (170)
Attempo 50 AG, in Zug, CH-170.3.037.347-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7008154).
Statutenänderung:
08.03.2013.
Firma neu:
Asiamerica AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Asiamerica SA) (Asiamerica Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Hans, von Risch, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Johnson, L. Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morandi, Claudio, von Rossa, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feuerstein, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.