Reports for Marco Emilio Ferrari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Emilio Ferrari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006069945, Commercial Registry Office Zug, (170)
Arcwide Switzerland AG, in Steinhausen, CHE-158.275.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eltschinger, Pascal, von Plaffeien, in Fribourg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Marianne, von Ried bei Kerzers, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahr, Dr. Dierk Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bettinelli, Dario, von Uster, in Hittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Marco Emilio, von Wädenswil, in Mettmenstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuner, Peter, von Bern, in Fribourg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005529087, Commercial Registry Office Zug, (170)
bytics AG for Business Software, bisher in Volketswil, CHE-174.640.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037790).
Statutenänderung:
04.07.2022.
Firma neu:
bytics AG.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eltschinger, Pascal, von Plaffeien, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Scheuner, Peter, von Bern, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Bettinelli, Dario, von Uster, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura];
Ferrari, Marco Emilio, von Wädenswil, in Mettmenstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura];
Gutknecht, Marianne, von Ried bei Kerzers, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005037790, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bytics AG for Business Software, in Volketswil, CHE-174.640.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettinelli, Dario, von Uster, in Winterthur, mit Einzelprokura;
Ferrari, Marco Emilio, von Wädenswil, in Mettmenstetten, mit Einzelprokura.