Reports for Jean-Blaise Fellay
Mandates
Results for the name Jean-Blaise Fellay
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Blaise Fellay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005502090, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société coopérative Centrale Laitière Champsec-Versegères-Prarreyer-Bruson & environs, à Val de Bagnes, CHE-325.090.966, société coopérative (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067402).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maret, Thierry, de Bagnes, à Lourtier (Bagnes), administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Manenti, Josette, de Bagnes, à Montagnier (Bagnes), administratrice, sans droit de signature;
Ponticelli, Sébastien, de Puidoux, à Bruson (Bagnes), administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fellay, Jean-Blaise, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Melly, Véronique, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administratrice, sans droit de signature;
Vaudan, Adrien, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005394762, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association valaisanne pour la production intégrée (AVPI), à Conthey, CHE-282.004.749, association (No. FOSC 105 du 01.06.2017, p.0, Publ. 3556305).
Modification des statuts:
24.11.2020.
Nouveau but:
L'association a pour buts: organiser les contrôles des exploitations agricoles;
orienter les agriculteurs sur les différents programmes de production;
informer sur le déroulement et les exigences des contrôles.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gay, Stéphane, de Salvan, à Salvan, membre, président, avec signature collective à deux;
Exquis, Serge, de Liddes, à Liddes, membre, sans droit de signature;
Fournier, Patrick, de Nendaz, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Morard, Hugo, de Bagnes, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Richard, Serge, de Evionnaz, à Collonges, membre, sans droit de signature;
Fellay, Jean-Blaise, de Bagnes, à Bagnes, gérant, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Samuel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, vice-président, avec signature collective à deux];
Dubosson, Benjamin , de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Carthoblaz, Rosine, de Nendaz, à Nendaz, membre du comité, sans droit de signature;
Frossard, Alain, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du comité, sans droit de signature;
Mottiez, Stéphanie, de Massongex, à Saint-Maurice, membre du comité, sans droit de signature;
Sauthier, Denis , de Conthey, à Conthey, gérant, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3556305, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association valaisanne pour la production intégrée (AVPI), à Conthey, CHE-282.004.749, Maison du Paysan, Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey, association (nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.08.1993, 01.05.1996, 16.03.2005.
But:
Promouvoir et coordonner toute mesure pour faire progresser l'application des techniques culturales intégrées les plus favorables dans les secteurs de la culture des champs et la culture fourragère, tout en conciliant les impératifs agronomiques, économiques et écologiques;
promouvoir et coordonner les programmes particulièrement respectueux des animaux, notamment: SRPA (sorties régulières en plein air) et SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux);
organiser les contrôles des exploitations agricoles des secteurs productions animales et grandes cultures qui en font la demande;
orienter les agriculteurs qui désirent participer aux différents programmes de production.
Ressources:
Cotisations annuelles, apports en nature, dons, legs, libéralités, subventions, emprunts.
Personne(s) inscrite(s):
Gay, Stéphane, de Salvan, à Salvan, membre et président, avec signature collective à deux;
Richard, Serge, de Evionnaz, à Collonges, membre, sans droit de signature;
Exquis, Serge, de Liddes, à Liddes, membre, sans droit de signature;
Zappellaz, Alain, de Chalais, à Chalais, membre, sans droit de signature;
Berclaz, Samuel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre et vice-président, avec signature collective à deux;
Fournier, Patrick, de Nendaz, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Gex-Fabry, Julien, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre, sans droit de signature;
Fellay, Jean-Blaise, de Bagnes, à Bagnes, gérant, sans droit de signature;
Morard, Hugo, de Bagnes, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature.