Reports for Belinda Feldman
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Belinda Feldman
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005454865, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GreenState AG, in Winterthur, CHE-283.212.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417554).
Statutenänderung:
28.03.2022.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldman, Belinda, amerikanische Staatsangehörige, in Vista Drive (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005392832, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GreenState AG, in Winterthur, CHE-283.212.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farkas, Dr. Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (CA) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Christian, von Appenzell, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldman, Belinda, amerikanische Staatsangehörige, in Vista Drive (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005316090, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GreenState AG, in Winterthur, CHE-283.212.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271101).
Statutenänderung:
04.10.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grgur, Arsenije, serbischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Henggart];
Feldman, Belinda, amerikanische Staatsangehörige, in Vista Drive (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].