Reports for Roger Felder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roger Felder
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Felder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005659678, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GS Players AG, in Stäfa, CHE-115.689.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248423).
Domizil neu:
Grundstrasse 10b, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruderer, Jonas Stefan, von Trogen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solenthaler, Silvio, von Urnäsch, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Roger, von Luzern, in Oberrüti, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holzinger, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005208121, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GS Players AG, in Stäfa, CHE-115.689.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Peter, von Illnau-Effretikon, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Roger, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004818231, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SHV Handball Event GmbH, bisher in Ittigen, CHE-112.388.266, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092912).
Statutenänderung:
23.01.2020.
Firma neu:
Handball-Akademie Frauen GmbH.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
bei Schweizerischer Handball-Verband (SHV), Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten.
Zweck neu:
Führung und Ausgestaltung der Handball-Akademie der Frauen. Dies beinhaltet die Durchführung von Trainingseinheiten, Spielen und Veranstaltungen sowie Erbringung von Dienstleistungen insbesondere zu Gunsten Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainerinnen und Trainern. Kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, René, von Aeschi bei Spiez, in Seuzach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Roger, von Luzern, in Obernau (Kriens), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizerischer Handball-Verband (SHV), nicht im Handelsregister eingetragener Verein (CHE-110.196.230), in Olten, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Ittigen];
Krucker, Jürgen, von Niederhelfenschwil, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meckes, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.