Reports for Alexander Fasnacht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Fasnacht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004511548, Commercial Registry Office Berne, (36)
SHiNKO Europe AG, in Thun, CHE-113.847.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasnacht, Alexander, von Muntelier, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kumazaki, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochiai, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matsuzaki, Ryota, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takehara, Motoyuki, japanischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tanner Sury, Martin, von Eriswil, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2595851, Commercial Registry Office Berne, (36)
SHiNKO Europe AG, in Thun, CHE-113.847.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, August, von Küssnacht (SZ), in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasnacht, Alexander, von Muntelier, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1750723, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma H. Fasnacht & Co., in Ittigen, CHE-109.790.857, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7099252).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma H. Fasnacht & Co. in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 19.08.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasnacht, Alexander, von Muntelier, in Ittigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern, Präsident mit Einzelunterschrift];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T + R AG (CH-035.3.002.144-2)].