Reports for Esther Fankhauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther Fankhauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005894112, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Linden im Eriz, in Eriz, CHE-106.056.761, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, S.0, Publ. 1348885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Buchholterberg, in Eriz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Hadorn, Walter, von Forst-Längenbühl, in Eriz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Fahrni, Daniel, von Eriz, in Horrenbach-Buchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Eriz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Samuel, von Eriz, in Eriz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Sekretärin der Verwaltung oder der Kassierin der Verwaltung;
Hadorn, Andreas, von Forst-Längenbühl, in Eriz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Sekretärin der Verwaltung oder der Kassierin der Verwaltung;
Fankhauser, Esther, von Heiligenschwendi, in Eriz, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Kassierin [bisher: Sekretärin, Kassierin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 1348885, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Linden im Eriz, in Eriz, CHE-106.056.761, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2000, S. 5419).
Statutenänderung:
28.08.2013.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Linden im Eriz.
Domizil neu:
c/o Esther Fankhauser, Schattseite, 3619 Eriz.
Zweck neu:
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Milchsammelstelle, Umbieten oder Inserate im Anzeiger. [Folgende Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Vorstand: 5 oder mehr Mitglieder].[gestrichen: Präsident, Vizepräsident, Sekretär und Kassier zeichnen kollektiv zu zweien.].Gemäss Erklärung vom 20.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Hans, von Signau, in Eriz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Werner, von Buchholterberg, in Eriz, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Bernhard, von Rüderswil, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Buchholterberg, in Eriz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Eicher, Hans Rudolf genannt Hansruedi, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hadorn, Walter, von Forst-Längenbühl, in Eriz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Fankhauser, Esther, von Heiligenschwendi, in Eriz, Sekretärin und Kassierin und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Eriz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.