Reports for Alexander Fairtlough
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Fairtlough
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005288692, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ISATI Switzerland GmbH, in Dallenwil, CHE-174.466.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109726).
Statutenänderung:
31.08.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 50'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 31.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 1'025'164.99 und Fremdkapital von CHF 387'773.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
ISATI Engineering Solutions AG.
Domizil neu:
Steini 7, 6383 Dallenwil.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fairtlough, Harry, britischer Staatsangehöriger, in Val di Zoldo (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fairtlough, Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Estoril (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vitoria-Gasteiz (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Chevalley, Guillaume, von Chexbres, in Tournefeuille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pinto (ES), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Niederberger-Wyder, Yvonne, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Fairtlough, Amapola, italienische Staatsangehörige, in Val di Zoldo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3988801, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ISATI Switzerland GmbH, in Dallenwil, CHE-174.466.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3264313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
International Solutions for the Aeronautical Telecommunications Industries, S.L., in Vitoria (ES), Gesellschafterin, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fairtlough, Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Vitoria-Gasteiz (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Fairtlough, Amapola, italienische Staatsangehörige, in Val di Zoldo (IT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fairtlough, Harry, britischer Staatsangehöriger, in Val di Zoldo (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2459603, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ISATI Switzerland GmbH, in Stansstad, CHE-174.466.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2354225).
Statutenänderung:
21.10.2015.
Sitz neu:
Dallenwil.
Domizil neu:
c/o N & W Treuhand GmbH, Steini 7, 6383 Dallenwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storni, Giovanni Dario Edoardo, von Capriasca, in Capriasca, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger-Wyder, Yvonne, von Dallenwil, in Dallenwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Fairtlough, Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Vitoria-Gasteiz (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Chevalley, Guillaume, von Chexbres, in Pinto (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.