Reports for Erich Faes
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erich Faes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004808828, Commercial Registry Office Zug, (170)
FS Ingenieure + Planer AG, in Zug, CHE-102.485.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545253).
Firma neu:
FS Ingenieure + Planer AG in Liquidation.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Erich Faes, Sentenhübel 10, 5620 Bremgarten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004807715, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mercon-Plan AG, in Zug, CHE-103.319.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535720).
Firma neu:
Mercon-Plan AG in Liquidation.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Erich Faes, Sentenhübel 10, 5620 Bremgarten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3443679, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mercon-Plan AG, in Zug, CHE-103.319.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Roland, von Fischbach-Göslikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fäs, Erich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].