Reports for Jessica Estevez Mendes
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jessica Estevez Mendes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006028488, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BBVA SA, in Zürich, CHE-103.151.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859671).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estevez Mendes, Jessica, spanische Staatsangehörige, in Maur, Sekretärin (Nichtmitglied), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Munoz Galindo, Juan Carlos, peruanischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005797534, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'993 vom 14.02.2023 BBVA SA, in Zürich, CHE-103.151.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773592).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estevez Mendes, Jessica, spanische Staatsangehörige, in Maur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Estevez Mendez, Jessica].
Publication number: HR02-1005680902, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BBVA SA, in Zürich, CHE-103.151.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Martin, von Glarus Nord, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munoz Galindo, Juan Carlos, peruanischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Estevez Mendez, Jessica, spanische Staatsangehörige, in Maur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coppola, Yago Ruy Amarú, argentinischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].