Reports for Reto Erni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Reto Erni
Holdings
Newest SOGC notifications: Reto Erni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005979093, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bullinger Software Systems AG, in Arbon, CHE-107.699.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bullinger, Alexander, genannt Alex, von St. Gallen, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bischof, René, von Nesslau, in Arnegg (Gossau (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arnegg (Gossau SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Reto, von Trin und Zizers, in Zizers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005444602, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bullinger Software Systems AG, in Arbon, CHE-107.699.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, S.0, Publ. 1893939).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bullinger, Alexander, genannt Alex, von St. Gallen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Untereggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Erni, Reto, von Trin und Zizers, in Zizers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bogota (CO)].
Publication number: 1893939, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bullinger Software Systems AG, in Arbon, CHE-107.699.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2006, S. 12, Publ. 3585536).
Statutenänderung:
21.11.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Einführung von Softwareprodukten, den Handel von Hardwareprodukten sowie die Erstellung von Softwarelösungen. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Bullinger Software Systems, in Arbon, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1998 und Sacheinlagevertrag vom 01./25.02.1999 mit Aktiven von CHF 796'651.30 und Passiven von CHF 270'098.50 zum Preis von CHF 526'552.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 426'552.80 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.11.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bullinger, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Untereggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Jean Claude Diener Revisions- und Treuhandbüro, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, René, von Nesslau, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Stein SG, in Gossau SG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Erni, Reto, von Trin und Zizers, in Bogota (CO), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bullinger, Alexander, genannt Alex, von St. Gallen, in Untereggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Bullinger, Alex, in St. Gallen].