Reports for Mustafa Sani Erbilgin
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mustafa Sani Erbilgin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4359609, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SSB Sauerwein & Schaefer Bau AG, bisher in Zug, CHE-101.057.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919617).
Statutenänderung:
08.06.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 81A, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbilgin, Mustafa Sani, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lorenzen, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3835439, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sauerwein & Schaefer Bau AG, in Zug, CHE-101.057.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936125).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbilgin, Mustafa Sani, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Istanbul (TR)].
Publication number: 959919, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sauerwein & Schaefer Bau AG, in Zug, CH-170.3.022.771-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 33, Publ. 5069792).
Domizil neu:
c/o Confidas Treuhand AG, Gublerstrasse 5, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebing, Roland Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eschmann, Dr. Stephan, von Greifensee und Schönenberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbilgin, Mustafa Sani, deutscher Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Kurt, von Wald AR, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.