Reports for Florence Erard Montavon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Florence Erard Montavon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1261025, Commercial Registry Office Jura, (670)
Joseph Erard Holding SA, à Le Noirmont, CHE-116.357.833, société anonyme (No. FOSC 106 du 05.06.2013, Publ. 7216040).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Büchler, Frédéric, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Erard Montavon, Florence, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Seynes, Guillaume Roger, de France , à Paris (FR), président, avec signature collective à deux;
Perramond, Luc Philippe Marie, de Fey, à Colombier NE, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: Perramond, Luc, vice-président avec signature collective à deux];
Delacrétaz, Richard Paul, de Corbeyrier, à Granges-Paccot, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: Delacrétaz, Richard Paul, président avec signature collective à deux];
Cervellieri, Maurizio Stefano, de Italie , à La Chaux-de-Fonds, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Borgers, Dominique Léon Henri Marie Gérard Daniel Jacques, de Belgique , à Evilard, directeur, avec signature collective à deux;
Delhotal, Philippe Pierre Lucien, de France , à Boudry, directeur, avec signature collective à deux;
Blanck, Steve Georges, de Saint-Blaise, à Cudrefin, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: 1261027, Commercial Registry Office Jura, (670)
Joseph Erard S.A., à Le Noirmont, CHE-104.531.886, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2013, Publ. 1249689).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
REVICOM SA (CH-670.3.003.346-7), à Delémont, organe de révision;
Erard Montavon, Florence, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Seyenes, Guillaume Roger, de France , à Paris (FR), président, avec signature collective à deux;
Perramond, Luc Philippe Marie, de Fey, à Colombier NE, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: Perramond, Luc, vice-président avec signature collective à deux];
Delacrétaz, Richard Paul, de Corbeyrier, à Granges-Paccot, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Cervellieri, Maurizio Stefano, de Italie , à La Chaux-de-Fonds, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Borgers, Dominique Léon Henri Marie Gérard Daniel Jacques, de Belgique , à Evilard, directeur, avec signature collective à deux;
Delhotal, Philippe Pierre Lucien, de France , à Boudry, directeur, avec signature collective à deux;
Blanck, Steve Georges, de Saint-Blaise, à Cudrefin, directeur, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-291.782.389), à Neuchâtel, organe de révision.
Publication number: 7216040, Commercial Registry Office Jura, (670)
Joseph Erard Holding SA, à Le Noirmont, CH-670.3.005.411-4, société anonyme (No. FOSC 193 du 05.10.2011, p. 0, Publ. 6363814).
Modification des statuts:
17.05.2013.
Nouveau capital-actions:
CHF 480'000.00 [précédemment: CHF 240'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 480'000.00 [précédemment: CHF 240'000.00].
Nouvelles actions:
108 actions nominatives de CHF 1'000.00 ('A' privilégiées quant au dividende) et 372 actions nominatives de CHF 1'000.00 ('B'). [précédemment: 108 actions nominatives à CHF 1'000.00 ('A' privilégiées quant au dividende), 132 actions nominatives à CHF 1'000.00 ('B')].
Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 240'000.-- à CHF 480'000.-- par compensation d'une créance de CHF 2'400'000.--;
en contrepartie de la créance, il est remis 240 actions nominatives 'B' de CHF 1'000.--, entièrement libérées, avec un agio de CHF 9'000.-- par action.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pierre, Christophe, de France , à Maîche (FR), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cervellieri, Maurizio Stefano, de Italie , à La Chaux-de-Fonds, membre, avec signature collective à deux;
Erard Montavon, Florence, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature collective à deux];
Delacrétaz, Richard Paul, de Corbeyrier, à Granges-Paccot, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Perramond, Luc, de Fey, à Colombier NE, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux].