Reports for Dieter Enz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Enz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4857210, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Comet Photoshopping GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.379-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 23.10.2003, S. 15, Publ. 1227116).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Sitz neu:
Weisslingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 6b, 8484 Weisslingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Presse-Photoagentur für Fach- und Luftbildfotografie (Aktualitäts- und Archiv-Bildreportagen), Fachlabor, Bildagentur und Reklamereportagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Dieter, von Gais, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier, Ulrich, von Thalwil, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 60'000.00].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Comet Photoshopping GmbH, in Zürich, Presse-Photoagentur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 21.07.2000, S. 5006).
Statutenänderung:
16.10.2001, 3.11.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Dieter, von Gais, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ulrich, von Thalwil, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
COMET PHOTOSHOPPING GMBH, in Zürich, Turnerstrasse 7a, 8006 Zürich.
Postadresse:
COMET PHOTOSHOPPING GMBH, Postfach, 8023 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.1998.
Zweck:
Führung einer Presse-Photoagentur für Fach- und Luftbildfotografie (Aktualitäts- und Archiv-Bildreportagen), Fachlabor, Bildagentur und Reklamereportagen;
kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Enz, Dieter, von Gais, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Meier, Ulrich, von Thalwil, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.