Reports for Markus Engler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Engler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005250762, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KEK - CDC AG, in Zürich, CHE-105.893.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Markus, von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard Eklund, Magali, von Cossonay, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3510736, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 145 vom 28.07.2006, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 20469 vom 24.07.2006. KEK - CDC AG, in Zürich, CH-020.3.914.659-1, Erbringung von Beratungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2006, S. 18, Publ. 3488160). [Engler, Markus, von Sevelen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift, wurde mit TB-Nr. 20469 vom 24.07.2006, publiziert im SHAB Nr. 145 vom 28.07.2006, S. 18 irrtümlich ganz aus dem Handelsregister gelöscht anstelle mutiert, deshalb erfolgt untenstehender Eintrag.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Markus, von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3488160, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KEK - CDC AG, in Zürich, CH-020.3.914.659-1, Erbringung von Beratungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2004, S. 20, Publ. 2433214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Markus, von Sevelen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro Gertrud Rebsamen Neff, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmeyer, Johannes, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conrad, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandbüro Rebsamen AG, in Zürich, Revisionsstelle.