Reports for Eduard Engelberger sen.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eduard Engelberger sen.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3567279, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Einkaufsgenossenschaft LEMON GROUP, bisher in Baar, CHE-464.162.848, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1539721).
Statutenänderung:
03.04.2017.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Oberstmühle 3, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Markus, von Berg am Irchel, in Zufikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelberger, Eduard, von Stansstad, in Stans, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3446755, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Aged Immobilien AG, in Stans, CHE-100.472.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, Publ. 5714848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelberger, Eduard, von Stansstad, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Engelberger, Pascal, von Stansstad, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler-Engelberger, Daniela, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1539721, Commercial Registry Office Zug, (170)
Einkaufsgenossenschaft LEMON GROUP, in Baar, CHE-464.162.848, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7219316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Stefan, von Wil SG, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelberger, Eduard, von Stansstad, in Stans, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Marius, von Rapperswil-Jona, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.