Reports for Jérôme Maurice Emonet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jérôme Maurice Emonet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004685513, Commercial Registry Office Valais, (621)
Association des Amis de l'Ile de l'espoir, à Sembrancher, CHE-294.545.265, Route de la Colô 24, 1933 Sembrancher, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.08.2008. 03.03.2017. 09.07.2019.
Autre adresse:
c/o Nicolas Carron, Rte du Château d'Affry 11, 1762 Givisiez.
But:
soutien moral et financier de l'œuvre "L'Île de l'Espoir" qui étend ses activités humanitaires à Moscou et dans la Fédération de Russie;
toutes activités de soutien notamment recherche de fonds et de matériel, publicité et organisation de manifestations (cf. statuts pour but complet).
Ressources:
cotisations des membres;
revenus extraordinaires tels que dons, legs, libéralités et autres recettes.
Personne(s) inscrite(s):
Carron, Nicolas, de Bagnes, à Givisiez, président du comité, avec signature collective à deux;
Emonet, Jérôme, de Sembrancher, à Sembrancher, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président;
de Reyff, Marie, de Fribourg, à Fribourg, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Carron, Marlène, de Bagnes, à Givisiez, membre du comité, trésorière, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 3792541, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation Rives-du-Rhône, à Salvan, CHE-493.155.891, Rue Marconi 22, 1922 Salvan, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
28.09.2017.
Autre adresse:
c/o Xavier Lavanchy, Av. du Simplon 12, 1890 St-Maurice.
But:
mettre à disposition de personnes souffrant d'addictions des moyens thérapeutiques (prise en charge ambulatoire ou résidentielle) permettant de les accompagner vers un rétablissement complet par un travail sur soi dans toutes les dimensions de l'être humain, soit les dimensions bio- psycho- sociale et spirituelle;
la fondation promeut en particulier, après un sevrage, tous moyens thérapeutiques basés sur l'abstinence de produits stupéfiants ou d'alcool;
elle peut enfin développer des outils de prévention;
de manière générale, elle a pour but la mise en oeuvre opérationnelle des principes décrits dans le document "
Projet des nouveaux Foyers des Rives-du-Rhône FRR 2"
;
dans le cadre de son fonctionnement, la fondation peut devenir propriétaire de biens immobiliers;
la fondation peut rechercher des fonds pour la réalisation de ses buts.
Personne(s) inscrite(s):
Buttet, Yannick, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Emonet, Jérôme, de Sembrancher, à Sembrancher, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Lavanchy, Xavier, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Roduit, Benjamin, de Saillon, à Saillon, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Schmitz, Christian, de Wangen an der Aare, à Vandoeuvres, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Conti Delaloye, Patricia, de Nendaz, à Nendaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fauchère, Cyrille, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
NOFIVAL SA, succursale de Sion (CHE-181.116.368), à Sion, organe de révision.
Publication number: 2859105, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Addiction Valais, à Sion, CHE-109.812.186, fondation (No. FOSC 223 du 18.11.2014, Publ. 1827723).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Monney, Christian, de Montreux, à Corsier-sur-Vevey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général;
Emonet, Jérôme, de Sembrancher, à Sembrancher, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général;
Luzzi, Vito, de Chêne-Bougeries, à Savièse, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général;
Crettenand, Gilles, de Leytron, à Sion, directeur général, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cromec, francisc-Ioan, dit Ioan, ressortissant roumain, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Biollaz, Géraldine, de Chamoson, à Sion, avec signature collective à deux.