Reports for Ernst Emch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Emch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5788012, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Käsereigenossenschaft Günsberg, in Günsberg, CH-255.5.000.081-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.1996, S. 1846).
Statutenänderung:
14.04.2009.
Domizil neu:
bei Stefan Emch, Balmbergstrasse 2, 4524 Günsberg.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag im Milchlokal oder mittels Brief oder Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 26.04.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sterki, Emil, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emch, Ernst, von Nennigkofen, in Kammersrohr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Affolter, Hans, von Günsberg, in Günsberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Josef, von Mümliswil-Ramiswil, in Kammersrohr, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strausak, René, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spycher, Ernst, von Köniz, in Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Paul, von Escholzmatt, in Balm bei Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Ulrich, von Nennigkofen, in Kammersrohr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygli, Andreas, von Eriswil, in Balm bei Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Hansueli, von Wiggiswil, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterki, Herbert, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzi, Hans, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 808478, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Hubersdorf-Kammersrohr, in Hubersdorf, Förderung der schweizerischen Fleckviehrasse (Simmenthalervieh), Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.1990, S. 2585).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Hubersdorf-Kammersrohr in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biberstein, Adolf, von Hubersdorf, in Hubersdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biberstein-Bleicher, Margrit, von Hubersdorf, in Hubersdorf, Mitglied der Verwaltung, Kassiererin, Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Kassiererin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emch, Ernst, von Nennigkofen, in Kammersrohr, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].