Reports for Alexander Ellersiek
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alexander Ellersiek
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005441521, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bachmann "zur Metzg" AG, in Stäfa, CHE-100.160.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, S.0, Publ. 995811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellersiek, Ida, von Wetzikon ZH und Bäretswil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HRT Revisions AG (CH-020.3.911.914-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Thomas, von Wetzikon (ZH), in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ellersiek, Alexander, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gastroconsult AG (CHE-106.027.162), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004910166, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ellersiek Consulting GmbH, in Zürich, CHE-198.267.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488191).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Dachslerenstrasse 10, 8712 Stäfa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellersiek, Alexander, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1004488191, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ellersiek Consulting GmbH, in Uetikon am See, CHE-198.267.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, Publ. 6098362).
Statutenänderung:
05.09.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Limmatstrasse 260, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der EDV und Organisation. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellersiek, Alexander, von Stäfa, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uetikon am See].