Reports for Urs Eisenhut
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Eisenhut
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Eisenhut
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004972038, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Tischhauser Immobilien AG, in Bühler, CHE-100.209.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, S.0, Publ. 7020968).
Statutenänderung:
31.08.2020.
Domizil neu:
c/o TISCA Tischhauser AG, Sonnenbergstrasse 1, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, der Handel und die Vermittlung von Liegenschaften sowie das Facility Management. Sie kann weitere verwandte Geschäftszweige aufnehmen, Darlehen gewähren, Zweigunternehmen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Urs, von Gais, in Gais, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Niklaus, von Wartau, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3418681, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Stiftung BiblioGais, in Gais, CHE-213.038.013, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser, Hansulrich, von Basel, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Joachim, von St. Gallen, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Bernhard Gallus, von Uznach, in Gais, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eisenhut, Urs, von Gais, in Gais, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kellenberger, Irena, von Weisslingen, in Gais, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meili, Irena];
Lendenmann, Ursula, von Zürich und Trogen, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin].
Publication number: 2636599, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
TIARA-Teppichboden AG, Urnäsch, in Urnäsch, CHE-105.960.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1105787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg, Kaspar, von Grabs, in Urnäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser-Vogt, Tony, von Wartau, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tischhauser-Linder, Urs, von Wartau, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tischhauser, Andreas, von Wartau, in Teufen AR, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tischhauser, Matthias, von Wartau, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Annina, von Wartau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Niklaus, von Wartau, in Teufen AR, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisenhut, Urs, von Gais, in Gais, mit Kollektivprokura zu zweien.