Reports for Roger Eichta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Eichta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3939813, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Big Twin Motor Works & Montagen GmbH, bisher in Freienbach, CHE-112.999.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, Publ. 5206304).
Statutenänderung:
01.12.2017.
Firma neu:
Nöihüüsli GmbH.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Lindenstrasse 8, 8820 Wädenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von gastronomischen Betrieben und das Angebot von gastronomischen Dienstleistungen sowie den Handel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 23.06.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma BTMW, Big Twin Motor Works, Martin Feusi, in Wilen SZ, Gemeinde Freienbach (CH-130.0.007.082-1), gemäss Vertrag vom 23.6.2006 und Übernahmebilanz per 1.1.2006 mit Aktiven von CHF 53'053.80 und Fremdkapital von CHF 17'332.45, wovon CHF 34'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'721.35 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feusi, Martin, von Feusisberg, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 34'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dohner-Elmer, Maja, von Glarus Süd, in Oberrieden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eichta, Roger, von Klingnau, in Oberiberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1253779, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eichta Haustechnik GmbH, in Zürich, CHE-108.569.304, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichta, Roger, von Klingnau, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichta, Marcel, von Klingnau, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 2413984, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eichta Haustechnik GmbH, in Zürich, CH-020.4.002.757-9, Ausführung von Sanitär- und Heizungsinstallationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 07.03.1997, S. 1567).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichta, Roger, von Klingnau, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Wädenswil].