Reports for Edgar Ehrlich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edgar Ehrlich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006060721, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TRANSHALT AG, in Zürich, CHE-374.857.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814479).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrlich, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hosp, Dr. Rüdiger M. M., deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wunderbaldinger, Dr. Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: HR02-1005814479, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Food Maniac AG, in Zürich, CHE-374.857.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, S.0, Publ. 3546301).
Statutenänderung:
02.08.2023.
Firma neu:
TRANSHALT AG.
Domizil neu:
c/o Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG, Splügenstrasse 6, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Personen und Unternehmen in Investitionsprojekte sowie die Finanzierung und das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Heini Jürg, von Aadorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrlich, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005090529, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Immovista AG, in Eich, CHE-140.336.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682669).
Statutenänderung:
25.01.2021.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Seeburgstrasse 26, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Handel, Vermittlung und Finanzierung von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Alexander, von Emmen, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaller, Verena, von Emmen, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrlich, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.