Reports for Werner Edelmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Edelmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5182044, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KidsCo AG, in Dinhard, CH-020.3.032.318-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 20, Publ. 4448254).
Firma neu:
KidsCo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.07.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Werner, von Winterthur, in Dinhard, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Andreas, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wäger, Fabienne, von Heimiswil, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4594120, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Langhard Hoch- und Tiefbau AG, in Winterthur, CH-020.3.915.706-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2006, S. 24, Publ. 3459908).
Statutenänderung:
26.06.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Heinz, von Dägerlen, in Marthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Edelmann, Werner, von Winterthur, in Dinhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sommer Treuhand & Revisionen AG, in Elgg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhard, Markus, von Unterstammheim, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langhard, Stefan, von Unterstammheim, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4449828, Commercial Registry Office Zurich, (20)
L. Kissling & Co AG, Maschinenfabrik, in Zürich, CH-020.3.914.848-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2007, S. 20, Publ. 4137396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Werner, von Winterthur, in Dinhard, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling Ventocilla, Esther, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kissling, Dr. Ulrich, von Olten, in Nürensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].