Reports for Armin Eberle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Armin Eberle
Holdings
Newest SOGC notifications: Armin Eberle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004648101, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Eberle AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung, in Kirchberg (SG), CHE-106.372.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119173).
Statutenänderung:
05.04.2019. 01.06.2019.
Vermögensübertragung:
Die Eberle AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung (neu: EBERLE IMMO Bazenheid AG) überträgt gemäss Vertrag vom 05.04.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 189'654.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 158'737.20 auf die neu gegründete Eberle AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung in Kirchberg (CHE-191.299.862).
Gegenleistung:
CHF 100'000.00.
Firma neu:
EBERLE IMMO Bazenheid AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung sowie das Mieten und Vermieten von Grundstücken und Liegenschaften. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 31.08.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 1. Juli 1992 _1 Fahrzeug, EDV Hard- und Software, Büromaschinen und -einrichtungsgegenstände sowie 1 PC-Anlage zum Preise von CHF 46'200.--, welcher vollumfänglich an das Aktienkapital angerechnet wird. Im weitern übernimmt die Gesellschaft gemäss Sachübernahmevertrag vom 1. Juli 1992 und Uebernahmebilanz per 30. Juni 1992 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "Eberle + Warth", in Kirchberg SG, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven und Passiven in ausgeglichener Höhe von CHF 74'542.30.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Werner, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pasqualini, Fabio, von Oberbüren, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stänz, Jürg, von Zetzwil, in Eschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Armin, von Flums, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchberg SG];
Gähwiler, Mario, von Kirchberg (SG), in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbach, Petra, von Salenstein, in Dietschwil (Kirchberg (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2387077, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gähwiler & Partner, bisher in Rickenbach TG, CHE-106.624.174, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.1992, S. 2429).
Sitz neu:
Kirchberg SG.
Domizil neu:
Lussweg 15, 9534 Gähwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Thomas, von Kirchberg SG, in Bazenheid (Kirchberg SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Josef, von Kirchberg SG, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Eberle, Armin, von Flums, in Kirchberg SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.