Reports for Andrea Elisabeth Eberle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andrea Elisabeth Eberle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005030489, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Eberle HR Consulting GmbH, in Arbon, CHE-406.826.242, Quellenstrasse 5, 9320 Arbon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungen von Firmen und Einzelpersonen in den Bereichen General Management, Human Resources, Marketing und Kommunikation. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Personalberatung und die Personalvermittlung sowie Coaching, Begleitung, Assessment und Standortbestimmung, Führungsschulung, internationales HR-Management sowie umfassende HR-Beratung für mittelständische Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.11.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberle, Urs, von Häggenschwil, in Arbon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eberle, Andrea Elisabeth, von Häggenschwil, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1449219, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
puresense.ch GmbH, bisher in Arbon, CHE-425.119.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 951655).
Gründungsstatuten:
26.06.2013.
Statutenänderung:
04.03.2014.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Schönbüelstrasse 3, 9032 Engelburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Andrea Elisabeth, von Häggenschwil, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rageth, José Carlos, von Domat/Ems, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 951655, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
puresense.ch GmbH, in Arbon, CH-440.4.027.405-5, Quellenstrasse 5, 9320 Arbon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2013.
Zweck:
Handel von Pflegeprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Beteiligungen, Liegenschaften, Immaterialgüter und Wertschriften erwerben, halten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Gesellschaft direkt oder indirekt förderlich sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.06.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberle, Andrea Elisabeth, von Häggenschwil, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rageth, Rabea, deutsche Staatsangehörige, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.