Reports for Erhan Dzaferi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Erhan Dzaferi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005848962, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Redro GmbH, bisher in Winterthur, CHE-295.379.354, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283466).
Statutenänderung:
18.08.2023.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 310, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs- und Supportleistungen sowie Entwicklung und Vertrieb der erzeugten Produkte im Bereich Informatik und Digitalisierung wie auch Handeln mit Waren aller Art, insbesondere mit technischen Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzaferi, Erhan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kradolf-Schönenberg];
Sivac, Ajdin, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005259246, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Redro GmbH, in Winterthur, CHE-295.379.354, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akis, Mehmet Özgür, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nef, Pascal, von Urnäsch, in Gaiserwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sivac, Indira, slowenische Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 152 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dzaferi, Erhan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kradolf-Schönenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004890145, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Redro GmbH (Redro Sàrl) (Redro Sagl) (Redro Ltd liab. Co), in Winterthur, CHE-295.379.354, Sulzerallee 48, 8404 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.05.2020.
Zweck:
Entwicklung und Betrieb von Internet-Plattformen. Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich bestehend aus Beratung, Projektmanagement, Requirements Engineering sowie Softwareengineering. Hinzu kommen der Verkauf und Handel von Hardware und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sivac, Indira, slowenische Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Akis, Mehmet Özgür, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dzaferi, Erhan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kradolf-Schönenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nef, Pascal, von Urnäsch, in Gaiserwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.