Reports for Maurice Dussex
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maurice Dussex
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006137143, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société Coopérative Agricole de Saillon, à Saillon, CHE-106.992.910, société coopérative (No. FOSC 38 du 23.02.2024, Publ. 1005969765).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Villettaz, Patrice, de Leytron, à Leytron, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Maurice, de Ayent, à Vétroz, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Luisier, Carmen, de Val de Bagnes, à Leytron, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec la présidente];
Cheseaux, Nicolas, de Saillon, à Vétroz, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Moulin, Michel, de Saillon, à Saillon, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature].
Publication number: HR02-1005969765, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société Coopérative Agricole de Saillon, à Saillon, CHE-106.992.910, société coopérative (No. FOSC 225 du 18.11.2021, Publ. 1005337316).
Nouvelle adresse:
Avenue des Comtes de Savoie 32, 1913 Saillon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maillard, Claudine, de Orsières, à Saillon, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Briguet Luisier, Brigitte, de Saillon, à Saillon, membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Villettaz, Patrice, de Leytron, à Leytron, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec la présidente [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Luisier, Carmen, de Val de Bagnes, à Leytron, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec la présidente;
Dussex, Maurice, de Ayent, à Vétroz, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: de Saillon, à Saillon, membre, sans droit de signature];
Moulin, Michel, de Saillon, à Saillon, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: 2848377, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société coopérative fruitière de Saillon, à Saillon, CHE-106.992.910, Société coopérative (No. FOSC 9 du 14.01.2010, p. 23, Publ. 5441974).
Nouvelle adresse:
Avenue des Comtes de Savoie 34, 1913 Saillon.
Nouvelle autre adresse:
c/o Bonvin Chantal, Chemin de la Tomba 2, 3978 Flanthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clerc, Stéphane, de Saillon, à Saillon, membre, sans droit de signature;
Roduit, François, de Saillon, à Saillon, membre, sans droit de signature;
Roduit, Antoine, de Saillon, à Saillon, vice-président, avec signature collective à deux;
Vouillamoz, Patrice, de Saillon, à Saillon, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Villettaz, Patrice, de Leytron, à Leytron, vice-président, avec signature collective à deux;
Bonvin, Chantal Christiane, de Saillon, à Lens, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Maillard, Claudine, de Orsières, à Saillon, membre, sans droit de signature;
Dussex, Maurice, de Saillon, à Saillon, membre, sans droit de signature.