Reports for Christoph Durrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Durrer
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Durrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005568789, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Josef Gut AG, in Stans, CHE-101.145.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393094).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delea, Ulisse Allessandro, von Alto Malcantone, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ennetmoos];
Durrer, Christoph, von Kerns, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4220359, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Bachmann Management AG, in Stans, CHE-178.168.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172673).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Evelyn Elsa, von Sarnen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen Geiser, Ursula, von Luzern, in Eschenbach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Christoph, von Kerns, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3432711, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Bachmann Mobile Kommunikation AG, in Stans, CHE-114.454.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335419).
Statutenänderung:
21.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Christoph, von Kerns, in Sempach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG, in Stans, Revisionsstelle;
Barandun, Claudio, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jakobsen, Uffe André, dänischer Staatsangehöriger, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steffen Geiser, Ursula, von Luzern, in Rain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wojnowski, Harald, von Sarnen, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Philipp, von Nottwil, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.